Hanes ariannol THE TRUE COLOURS TRUST
Rhif yr elusen: 1089893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £1.78m | £1.88m | £929.05k | £3.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18m | £2.73m | £3.48m | £2.20m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.98m | £1.44m | £1.55m | £625.00k | £2.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £6.98m | £1.44m | £1.25m | £625.00k | £2.72m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £187.55k | £297.64k | £322.66k | £304.05k | £311.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £43.26k | £12.24k | £0 | £9.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £2.68m | £3.43m | £2.14m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.13k | £50.56k | £47.83k | £59.04k | £55.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.51k | £5.81k | £9.36k | £8.89k | £9.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.85m | £2.35m | £3.14m | £1.84m | £2.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.13k | £50.56k | £47.83k | £59.04k | £55.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.