Hanes ariannol DINNINGTON AREA REGENERATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1090654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (184 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.80k | £20.26k | £19.48k | £23.02k | £22.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.80k | £24.16k | £25.67k | £28.44k | £21.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.90k | £6.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.