Hanes ariannol Community Foundation for Staffordshire and Shropshire
Rhif yr elusen: 1091628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.33m | £3.36m | £2.27m | £5.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.36m | £2.76m | £1.64m | £4.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £957.50k | £1.02m | £3.06m | £1.97m | £5.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.07k | £125.21k | £139.92k | £133.69k | £216.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £395.42k | £21.74k | £492.78k | £327.15k | £5.28m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £194.34k | £182.59k | £168.15k | £165.15k | £183.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £990.04k | £1.28m | £2.69m | £1.55m | £3.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.77k | £79.13k | £78.44k | £95.13k | £102.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £167.22k | £0 | £0 | £4.65k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £822.83k | £0 | £0 | £1.25m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £21.83k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.