Hanes ariannol LINCOLNSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1092328
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.20m | £1.10m | £2.76m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.17m | £1.15m | £2.57m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £972 | £3.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £743.14k | £842.45k | £865.06k | £2.48m | £922.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £37.33k | £70.19k | £55.44k | £108.51k | £93.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154.55k | £283.18k | £176.08k | £167.07k | £158.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.16m | £1.14m | £2.56m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.97k | £10.45k | £4.63k | £13.64k | £3.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.03k | £0 | £39.77k | £44.40k | £50.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £909.11k | £2.26m | £1.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.41k | £0 | £0 | £13.64k | £3.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.