ymddiriedolwyr THE LONDON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1091263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Bickley | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Satnam Sagoo | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Urmi Dutta-Roy | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Owen Jenkins | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Veesh Vishal Sharma | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Natalie Creary-Aninakwa | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
John Hume | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Russell Prior | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.