ymddiriedolwyr OXFORD KILBURN YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1099564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Herbert | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Cheryl Angela Buchanan | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Matthew Perry | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
JOHN RUSSELL KINDER MA FCA | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Diana Christine Kinder | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
Susan Mary Turner | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.