Hanes ariannol InspireAll Leisure & Family Support Services
Rhif yr elusen: 1093653
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.38m | £17.59m | £18.06m | £11.11m | £15.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.64m | £17.43m | £18.09m | £13.29m | £15.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.43m | £4.99m | £5.36m | £5.31m | £4.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.32k | N/A | £8.30k | £2.78m | £1.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £489.32k | £77.48k | £1.17m | £64.41k | £559.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.89m | £17.51m | £16.66m | £8.85m | £14.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.93k | £10.07k | £0 | £0 | £220.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £226.00k | £2.19m | £141.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.09m | £17.36m | £17.48m | £13.25m | £15.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £550.62k | £67.96k | £606.87k | £40.83k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.