ymddiriedolwyr EASTSIDE YOUNG LEADERS' ACADEMY
Rhif yr elusen: 1093977
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Chukwunonso Ejim McCubbin | Cadeirydd | 25 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Mobbs | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Dr Adrian Sebastian Deazle | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Mrunal Dave | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Oluwapelumi Agbedejobi | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Keza Nganga | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Tom Carroll | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Giles Marshall | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
MISA VON TUNZELMAN | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
Marcus Kerr | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
Thomas Tharakan | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.