Hanes ariannol THE KITE TRUST
Rhif yr elusen: 1097096
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.51k | £247.10k | £236.92k | £228.40k | £284.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.87k | £202.71k | £238.35k | £244.02k | £177.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £72.43k | N/A | N/A | £26.00k | £15.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | £82.01k | £40.50k | £9.50k | £40.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.