Hanes ariannol MENDIP COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1094918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.30k | £766.28k | £832.44k | £881.53k | £981.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £883.77k | £834.41k | £814.49k | £910.98k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £648.92k | £534.11k | £567.64k | £685.80k | £708.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.30k | N/A | £143.31k | £8.34k | £6.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.23k | £16.06k | £147.93k | £939 | £840 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £827.22k | £735.19k | £682.00k | £870.84k | £941.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.50k | £4.01k | £2.52k | £2.85k | £3.54k | |
|
Incwm - Arall | £14.05k | £11.02k | £0 | £6.90k | £35.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £883.77k | £834.41k | £814.49k | £910.98k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.26k | £0 | £5.24k | £2.98k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.