Hanes ariannol INTERNATIONAL AGENCY FOR THE PREVENTION OF BLINDNESS
Rhif yr elusen: 1100559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.53m | £2.52m | £2.16m | £2.29m | £2.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.63m | £8.62m | £4.23m | £2.25m | £2.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.10k | £12.74k | £1.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £246.67k | £453.88k | £286.95k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.30m | £2.14m | £1.69m | £1.96m | £2.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £132.85k | £122.14k | £11.35k | £1.15k | £3.98k | |
|
Incwm - Arall | £74.90k | £0 | £0 | £42.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.48m | £8.46m | £4.07m | £2.25m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £144.65k | £158.39k | £158.00k | £0 | £197.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £746.35k | £413.85k | £0 | £0 | £38.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.79m | £0 | £2.15m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.