Hanes ariannol NEW HORIZONS (TEESSIDE)
Rhif yr elusen: 1096895
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.61k | £286.62k | £295.11k | £281.13k | £168.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.93k | £259.07k | £278.91k | £334.49k | £195.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £108.85k | £122.48k | £114.70k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.