Hanes ariannol REDEEMER WORTHING LTD
Rhif yr elusen: 1096530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £507.65k | £439.59k | £550.93k | £388.01k | £447.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £436.07k | £366.67k | £366.39k | £404.67k | £364.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £454.29k | N/A | £549.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £74 | N/A | £54 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £53.28k | N/A | £1.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £436.07k | N/A | £366.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £43.91k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.