ymddiriedolwyr DORRIDGE U3A
Rhif yr elusen: 1097335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John David Archer | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Jennifer Ann Ord | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Margaret Lilley | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Joy Harrison | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Marilyn Kay Ashley | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Murray | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Pat Lawrence | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
William Thomas Foster | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
David John Brittin | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Stephen Edward Boulton | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Robert Jordan Mansell | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Elizebeth Mansell | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.