ymddiriedolwyr QUEEN MARY'S SCHOOL (BALDERSBY) LTD
Rhif yr elusen: 1098410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Coates | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Luke France | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Cristin Attey | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
James Mark Gawthorpe | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||
Rev Susanne Jukes | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Andrew Leonard Feilding Robson | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Nina Gunson | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Nevil John Pearce | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Thomas Edward Fielden | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Andrew James Fallows | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Edward David Theakston | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.