Hanes ariannol JESUS CHRIST THE SAVIOUR ASSEMBLY
Rhif yr elusen: 1100958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/12/2019 | 14/12/2020 | 14/12/2021 | 14/12/2022 | 14/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.50k | £19.90k | £19.80k | £19.40k | £19.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.35k | £19.40k | £19.50k | £18.80k | £18.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.80k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.