ymddiriedolwyr REFORM CLUB CONSERVATION CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1104820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Michael Halmos | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Rafton Smallwood | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Professor Heather Eggins | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Claire Gapper | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Steve Wharton | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|||||
ALAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 April 2003 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.