ymddiriedolwyr TILEHOUSE STREET PRESCHOOL AND NURSERY
Rhif yr elusen: 1102492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Claire Knight | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Kerry Denise Hudson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Anne Grimwood | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nitin Parsooth | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Lara Freeman | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|||||
PAUL SMYTH | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Claire Pauline Day | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Philip Earl | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.