Hanes ariannol BLYTH VALLEY CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1102400
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.52k | £314.93k | £371.83k | £290.36k | £271.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £419.74k | £279.53k | £335.93k | £312.65k | £414.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £86.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.