ymddiriedolwyr THE BUCKINGHAMSHIRE ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1103063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY MICHAELIS | Cadeirydd | 28 September 2021 |
|
|||||
Shivam Kalyan Patel | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Mary Beatrice McIlhone | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dawn Elizabeth Martin | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Shannon Tanya De Alwis | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Emma Lisa Bester | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Brian Patrick Henry | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Simon Sotomey | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
Susu Katrina Stinton | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Bryan Michael Sturdy | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.