Hanes ariannol BOTCHERBY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1103492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.44k | £111.49k | £65.16k | £173.05k | £213.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.09k | £108.63k | £45.46k | £135.44k | £177.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.18k | £54.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.77k | £45.65k | £42.10k | N/A | £54.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.