Hanes ariannol CONNEXUS HOUSING TWO LIMITED
Rhif yr elusen: 1105907
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.27m | £29.74m | £30.35m | £29.87m | £33.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.02m | £22.20m | £21.78m | £22.81m | £27.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £866.10k | £0 | £567.60k | £351.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.89k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.27m | £28.67m | £28.97m | £26.87m | £25.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £61.00k | £33.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.00m | £1.35m | £3.00m | £7.36m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.44m | £22.20m | £21.78m | £22.81m | £27.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £316.23k | £290.72k | £279.56k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £37.59k | £64.53k | £6.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.19m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.