ymddiriedolwyr FAITHWORKS WESSEX
Rhif yr elusen: 1108714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liz Davies | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher Beaumont | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Richard Andrew Stamp | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Rev Sarah Elizabeth Yetman | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
NEIL STEVENS | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
CLIFFORD IAN JAMES | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
BENJAMIN RICHARD GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.