Dogfen lywodraethu AGE UK MERTON
Rhif yr elusen: 1105384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/07/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/10/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/11/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/11/2012 as amended on 24 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND THE LONDON BOROUGH OF MERTON (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT")
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREATER LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.