Hanes ariannol AFRICAN VISION
Rhif yr elusen: 1105715
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/10/2011 | 13/10/2012 | 13/10/2013 | 13/10/2014 | 13/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.90k | £4.06k | £7.01k | £3.25k | £5.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.60k | £4.95k | £6.95k | £3.50k | £4.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.