Hanes ariannol ENGLISH UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1108792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £1.10m | £936.23k | £801.24k | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £1.17m | £1.01m | £894.60k | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.95k | £126.06k | £70.05k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17k | £128.17k | £74.09k | £3.03k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08m | £230.14k | £244.38k | £264.96k | £566.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £888.74k | £731.27k | £588.29k | £519.96k | £680.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £449 | £59 | £1.24k | £8.59k | |
|
Incwm - Arall | £124.90k | £14.09k | £29.41k | £12.06k | £45.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.08m | £917.08k | £826.06k | £880.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £748.10k | £87.25k | £92.10k | £68.54k | £368.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.55k | £17.12k | £24.56k | £14.72k | £34.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £64.95k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.