Hanes ariannol PARASOL UNIT FOUNDATION FOR CONTEMPORARY ART
Rhif yr elusen: 1107425
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £958.69k | £1.13m | £1.03m | £542.95k | £534.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.47m | £1.64m | £966.76k | £411.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £793.13k | £919.55k | £948.08k | £463.03k | £534.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.72k | £1.86k | £1.88k | £754 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £152.12k | £204.87k | £81.73k | £78.89k | £424 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.73k | £3.96k | £2.86k | £279 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £1.40m | £1.59m | £927.44k | £403.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.06k | £73.62k | £55.47k | £39.32k | £8.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.83k | £21.07k | £27.79k | £50.37k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.