Hanes ariannol HASWELL AND DISTRICT MENCAP
Rhif yr elusen: 1113417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.26k | £248.08k | £442.50k | £208.18k | £321.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.55k | £281.34k | £267.51k | £289.11k | £344.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £132.22k | £119.68k | £24.65k | £125.44k | £165.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35k | £3.76k | £59.81k | £17.67k | £21.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.