Hanes ariannol ERITREA AND THE HORN OF AFRICA RELIEF ETHAR
Rhif yr elusen: 1115371
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.86m | £2.41m | £2.48m | £3.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £2.03m | £2.29m | £2.58m | £2.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.22k | £1.86m | £2.41m | £2.48m | £2.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £0 | £0 | £0 | £965.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £23 | £77 | £47 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.86m | £1.89m | £2.01m | £2.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.42k | £168.01k | £397.17k | £573.19k | £411.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.00k | £0 | £0 | £3.30k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £2.01m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.00k | £3.30k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.