Hanes ariannol BRADFORD COUNSELLING SERVICES
Rhif yr elusen: 1112779
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.80k | £400.56k | £259.82k | £204.62k | £150.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.10k | £351.87k | £254.10k | £220.09k | £139.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.13k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.13k | £121.55k | £394 | £50.25k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.