Hanes ariannol KING EDWARD'S SCHOOL BATH
Rhif yr elusen: 1115875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.21m | £14.72m | £14.62m | £15.80m | £17.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.34m | £14.34m | £14.22m | £15.16m | £17.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £585.91k | £138.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £184.42k | £72.45k | £157.11k | £97.07k | £64.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £787.71k | £573.22k | £0 | £65.12k | £71.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.17m | £13.37m | £13.67m | £15.60m | £17.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.34k | £56.08k | £40.49k | £33.85k | £63.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £654.38k | £751.41k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.07m | £14.20m | £14.08m | £15.09m | £16.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £269.28k | £146.07k | £139.89k | £63.37k | £119.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.19k | £22.34k | £0 | £27.71k | £29.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £2.32k | £3.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.