ymddiriedolwyr MARHAMCHURCH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1118827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Russell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Sreven Paice | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|
||||
William Walker | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
Pam gilhespy | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
||||
Frank Hodges | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
||||
ROBERT JOHN CORNEY | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
ANGELA MARY GRILLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.