Hanes ariannol INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE
Rhif yr elusen: 1118277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.27m | £7.97m | £3.90m | £3.95m | £3.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07m | £7.83m | £3.83m | £3.90m | £3.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.14m | £7.85m | £3.81m | £3.85m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.94k | £28.10k | £20.78k | £21.59k | £11.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98.04k | £92.62k | £70.92k | £79.04k | £94.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.78m | £903.69k | £1.13m | £1.38m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.63m | £7.40m | £3.36m | £3.43m | £3.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £439.30k | £434.14k | £466.31k | £463.03k | £477.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.62k | £8.10k | £8.84k | £7.80k | £9.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £3.00m | £2.85m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.01k | £16.55k | £16.69k | £20.10k | £18.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.