ymddiriedolwyr THE ORIENTEERING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1118793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elisabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
John Patrick Mather | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Martin Derek Ward | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
DR ROGER SCRUTTON BSC.PHD | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
Andrew Evans | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
NEIL CAMERON | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||
PAULINE OLIVANT | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.