Hanes ariannol 4CT LIMITED
Rhif yr elusen: 1120417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £822.32k | £1.06m | £993.42k | £955.46k | £940.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.32k | £1.12m | £959.86k | £884.26k | £993.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £82.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £555.27k | £359.95k | £407.31k | £452.49k | £257.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200 | £2.58k | £900 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.05k | £28.06k | £480 | £14.95k | £64.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £783.07k | £1.03m | £992.04k | £940.51k | £875.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.45k | £741.03k | £568.92k | £708.36k | £788.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.16k | £377.68k | £390.94k | £175.58k | £202.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £717 | £5.64k | £0 | £317 | £1.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.