Hanes ariannol GREAT BRITAIN WHEELCHAIR RUGBY LIMITED
Rhif yr elusen: 1130038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.38m | £533.78k | £1.16m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.27m | £685.54k | £1.35m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £507.10k | £794.10k | £428.86k | £904.92k | £1.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.70k | £241.16k | £105.43k | £106.46k | £55.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £28 | £52.74k | £67.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £745.76k | £1.08m | £428.90k | £998.30k | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £52.23k | £65.24k | £19.42k | £968 | £9.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.25m | £666.19k | £1.33m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.96k | £20.29k | £19.35k | £23.45k | £25.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.93k | £11.24k | £11.07k | £6.95k | £3.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.