Dogfen lywodraethu GREAT BRITAIN WHEELCHAIR RUGBY LIMITED
Rhif yr elusen: 1130038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/02/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/07/2015 AS AMENDED ON 21 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 JAN 2021 as amended on 23 Sep 2020 as amended on 21 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: THE RELIEF OF DISABLED PEOPLE BY THE PROMOTION OF WHEELCHAIR RUGBY IN GREAT BRITAIN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.