Hanes ariannol Community Alliance Broxbourne and East Herts
Rhif yr elusen: 1118986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.49k | £777.22k | £916.06k | £1.13m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £510.59k | £683.34k | £746.84k | £988.14k | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.00k | £22.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.45k | £20.45k | £90.09k | £102.02k | £328.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.52k | £41.88k | £125.18k | £29.44k | £35.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.00k | £62.24k | £17.90k | £8.40k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £467.28k | £672.86k | £772.89k | £1.09m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58 | £237 | £103 | £46 | £2.34k | |
|
Incwm - Arall | £4.63k | £0 | £0 | £0 | £30.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £510.53k | £683.34k | £746.84k | £988.14k | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.44k | £0 | £3.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.