Hanes ariannol BASIS YORKSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 1120350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565.60k | £813.29k | £942.72k | £918.75k | £970.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £631.05k | £707.42k | £824.02k | £872.59k | £996.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £213.53k | £298.36k | £272.50k | £447.51k | £322.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £92.67k | N/A | £233.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.90k | £787.59k | £609.81k | £494.00k | £564.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £519.33k | £25.62k | £332.82k | £414.42k | £393.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129 | £87 | £88 | £189 | £7.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.14k | £4.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.05k | £707.42k | £824.02k | £872.59k | £996.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.28k | £0 | £2.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.