ymddiriedolwyr DELAPRE ABBEY PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1120815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN EDMONDS | Cadeirydd | 28 April 2016 |
|
|||||
Alisa Moore | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Dr Marcella Daye | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Dr David Smart | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Sarah Hollis | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Jane Birch | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
MARGARET HAWKINS | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
Freddie Guilmard | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|||||
Sabine Schaebitz | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.