ymddiriedolwyr HAYES GREEN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1120117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John David Bernard | Cadeirydd | 23 April 2012 |
|
|
||||
Russell Wilkins | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Colin Ball | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
MARK BIRCH | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Laura Harrison | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Gary Howell | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Howell | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
John Tyrell | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.