Hanes ariannol ACTION FOR DEAFNESS
Rhif yr elusen: 1122579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.42m | £1.55m | £2.14m | £2.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £1.49m | £1.36m | £1.75m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.95m | N/A | £1.37m | £2.04m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £122.47k | £31.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.94k | £106.73k | £131.76k | £43.70k | £18.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.41k | £2.35k | £7 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.95m | £1.25m | £1.37m | £2.04m | £2.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £377 | £441 | £54 | £546 | £9.78k | |
|
Incwm - Arall | £59.26k | £62.37k | £45.62k | £54.04k | £13.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £1.49m | £1.36m | £1.75m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.72k | £206 | £300 | £266 | £189 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.07k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.