Hanes ariannol UNIVERSITY JEWISH CHAPLAINCY
Rhif yr elusen: 1126031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £960.97k | £1.47m | £787.19k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £883.34k | £787.77k | £795.91k | £1.01m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £96.14k | £117.38k | £4.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £864.83k | £1.35m | £782.31k | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £3 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £96.14k | £117.38k | £4.88k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £883.34k | £787.77k | £730.05k | £1.01m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £48.74k | £0 | £65.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.76k | £7.40k | £5.76k | £20.23k | £6.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £17.13k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.