ymddiriedolwyr GROUNDWORK LONDON
Rhif yr elusen: 1121105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN SMITH | Cadeirydd | 13 August 2012 |
|
|
||||
Tony Beaman | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Wen-Yu Weng | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
ALEXANDRA BEER | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Olanrewaju Bello | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Thomas Alan Leake | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Sadaf Rasheed | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Dr Sophie Taysom | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Keith Taylor | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Marilyn Baxter | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
COUNCILLOR SUSAN WISE | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Philip Stokes | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|
||||
GRAHAM BEAL | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.