Hanes ariannol MONDAY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1123080
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £2.06m | £2.78m | £1.28m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.57m | £1.55m | £2.02m | £90.28m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310.98k | £1.72m | £2.31m | £601.08k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.84m | £290.67k | £471.12k | £681.59k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £48.99k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £601.08k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.08m | £760.08k | £604.06k | £52.39m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £753.77k | £1.12m | £148.72k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £151.57k | £186.47k | £39.06k | £181.44k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.01m | £573.61k | £565.00k | £5.19m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.65k | £245.25k | £395.88k | £148.72k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £863.30k | £36.34k | £297.92k | £37.74m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.