ymddiriedolwyr SKY BLUES IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1127014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laina Tebbutt | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Taiwo Owatemi | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Mark Hornby | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Teerath Gill | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
David Boddy | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|
||||
Paul Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Christopher Salter | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS EDWARD NEWBOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.