Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH CITY OF DAVID
Rhif yr elusen: 1126953
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/11/2016 | 26/11/2017 | 26/11/2018 | 26/11/2019 | 26/11/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.33k | £142.43k | £116.05k | £8.67k | £3.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.37k | £130.09k | £112.48k | £9.89k | £3.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.