Hanes ariannol INNER FLAME
Rhif yr elusen: 1127758
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.42k | £167.56k | £98.22k | £241.54k | £189.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.23k | £142.10k | £101.40k | £154.13k | £215.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £60.25k | £41.54k | £91.28k | £49.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.15k | £36.04k | £29.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.