Hanes ariannol EMMAUS HULL & EAST RIDING
Rhif yr elusen: 1126497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £671.83k | £1.12m | £885.89k | £859.09k | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £670.22k | £1.09m | £703.13k | £826.85k | £914.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £191.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £237.01k | £239.92k | £228.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.11k | £81.46k | £88.85k | £54.39k | £268.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £222.78k | £337.37k | £182.71k | £209.13k | £315.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £311.01k | £702.48k | £611.95k | £591.67k | £597.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.93k | £0 | £2.39k | £3.91k | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £51.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £170.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £506.99k | £970.03k | £698.63k | £817.15k | £914.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.85k | £123.12k | £4.50k | £9.70k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.74k | £20.28k | £18.01k | £14.95k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £60.38k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.