Hanes ariannol GREAT WITLEY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1127068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.86k | £120.98k | £84.28k | £55.21k | £68.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.91k | £92.42k | £73.70k | £73.72k | £90.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £109.54k | £72.36k | £40.73k | £42.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.